经营范围: 印刷、制板、铸字、装订,设计制作印刷广告,销售文化用品,日用百货。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘志勇 | -- | |||
饶安国 | -- | |||
袁小清 | -- | |||
胡光桥 | -- | |||
李光平 | -- |
变更前:无
变更后:柯友仁
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:金晶官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:好莱客Holike 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:微信文章 2019-08-28
更多 >