经营范围: 糕点加工、销售。(食品卫生许可证有效期到2013年5月14日)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张秀鹏 | -- | 30万人民币元 | 30万人民币元 | 60% |
李如意 | -- | 20万人民币元 | 20万人民币元 | 40% |
变更前:无
变更后:易辉林,廖已明,邓兴华,冯江宁
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
更多 >