经营范围: 资产管理(不含许可审批项目);无形资产评估服务;风险投资;投资咨询服务;投资管理服务;贸易咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);贸易代理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务;企业形象策划服务;企业自有资金投资;物业管理;个人形象设计服务;农业技术推广服务;生物技术推广服务;新材料技术推广服务;机械技术推广服务;节能技术推广服务;环保技术推广服务;生物防治技术推广服务;技术进出口;市场营销策划服务;市场调研服务;策划创意服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);房地产开发经营;自有房地产经营活动;会议及展览服务;公司礼仪服务;
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
闫小童 | -- | |||
弓锋辉 | -- | |||
温晓乐 | -- | |||
孙晓润 | -- | |||
李军祥 | -- |
变更前:无
变更后:姓名:孙德平,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,身份证号:372426************;姓名:石彬,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,身份证号:371482************;姓名:李昌军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,身份证号:370919************;姓名:李克明,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长兼总经理,身份证号:370103************;姓名:张顺海,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,身份证号:370102************;姓名:钮仰明,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,身份证号:370104************;
来源:斯洛登SMLMO自 2019-08-28
来源:斯洛登SMLMO自 2019-08-28
来源:腾讯房产网 2019-08-29
来源:斯洛登SMLMO自 2019-08-29
来源:顶上官网 2019-08-27
来源:顶上官网 2019-08-28
来源:顶上官网 2019-08-26
来源:华尔康官网 2019-08-26
更多 >