经营范围: 证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,融资融券,证券投资基金代销,为期货公司提供中间介绍业务,代销金融产品,证券承销与保荐。(以上各项凭本企业有效许可证书经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 于海江* 执行董事, 2 于海江* 经理, 3 蔡丹 监事
来源:三一集团官网 2019-08-26
来源:三一集团官网 2019-08-29
[中粮我买网]食品业-中粮董事长宁高宁获“中国最具影响力的25位企业领袖排行榜”最高成就奖
来源:中粮COFCO官网 2019-08-26
来源:中粮COFCO官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-28
中粮集团承办全国食品安全宣传周主场活动及第六届中国食品安全论坛
来源:中粮COFCO官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
中粮集团宁高宁董事长受聘为“十三五”国家发展规划专家委员会委员
来源:中粮COFCO官网 2019-08-21
更多 >