经营范围: 锰硅合金加工、销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
韦启录 | -- | |||
吕 刚 | -- | |||
蒋玉明 | -- | |||
韦启录 | -- | |||
蒋玉明 | -- |
变更前:无
变更后:2014-10-23注册资金、经营范围变更
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
同方LED灯品牌事业部副总经理刘彤:2010年全面进军LED照明领域
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >