经营范围: 矿产品购销(国家专营专控矿产品除外);筹建:铜镍矿冶炼(筹建:2011年2月28日至2011年8月31日止,筹建期间不得从事生产经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈向平 | -- | |||
李峥 | -- | |||
李峥 | -- |
变更前:无
变更后:于力强
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >