经营范围: 预包装食品的批发兼零售(有效期至2015年1月25日)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李旭红 | -- | |||
傅龙 | -- |
变更前:无
变更后:{2011-08-16,2016-11-01}
来源:网络媒体 2019-08-28
中粮集团宁高宁董事长受聘为“十三五”国家发展规划专家委员会委员
来源:中粮COFCO官网 2019-08-21
来源:中粮COFCO官网 2019-08-29
[中粮我买网]食品业-中粮集团与中国农业科学院签署科技战略合作框架协议
来源:中粮COFCO官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:三一重工官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:三一集团官网 2019-08-28
更多 >