经营范围: 美术辅导服务;舞蹈辅导服务;音乐辅导服务;工艺美术辅导服务;表演艺术辅导服务;餐饮管理;教育咨询服务;糕点、面包零售;乳制品零售;散装食品零售;
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张丽芳 | -- | |||
张倩乐 | -- | |||
刘碧红 | -- | |||
王穗英 | -- | |||
刘碧红 | -- |
变更前:无
变更后:1996-12-31 至 2015-07-30
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-21
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >