经营范围: 文化交流活动策划、公共关系活动策划、展览策划、会议服务、庆典礼仪服务;营销策划、企业管理咨询、商品信息咨询;设计、制作、发布、代理各类广告;物业管理;体育活动策划;场地出租;批发和零售贸易(国家专营专控项目除外)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
周春雁 | -- | |||
刘惠英 | -- |
变更前:无
变更后:刘惠英,执行董事兼经理,选举,是;周春雁,监事,选举, ;
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
更多 >