经营范围: 中餐服务;酒类零售;烟草制品零售;
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
方国亮 | -- | |||
梁冠康 | -- |
变更前:无
变更后:2006-02-20 至 2016-04-17
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:微信文章 2019-08-29
来源:勤加缘网 2019-08-29
更多 >