经营范围: 能源技术研究、技术开发服务;材料科学研究、技术开发;化学工程研究服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;新材料技术推广服务;能源管理服务;环保技术推广服务;节能技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;生物质能源的技术研究、开发;生物质热裂解技术的研究、开发、技术服务;工程和技术基础科学研究服务;新材料技术开发服务;新材料技术咨询、交流服务;节能技术开发服务;节能技术咨询、交流服务;贸易代理;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务;投资咨询服务;投资管理服务;房地产咨询服务;
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
吴鉴承 | -- | |||
林新国 | -- | |||
刘厚林 | -- | |||
晋美玉 | -- |
变更前:无
变更后:1 刘莐 自然人股东
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
更多 >