经营范围: 教育咨询服务;企业管理咨询服务;
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李翔 | -- | |||
陈龙 | -- | |||
龙超 | -- |
变更前:无
变更后:教育咨询服务;企业管理咨询服务;
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:亿田entive官 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >