经营范围: 批发和零售贸易(国家专营专控商品除外);安装、维修:机械设备及配件。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
曾广潮 | -- | |||
张太振 | -- | |||
林娉春 | -- | |||
梁兆发 | -- |
变更前:无
变更后:2012-04-09 至
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-25
更多 >