经营范围: 企业管理咨询服务;投资咨询服务;投资管理服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
郭全兴 | -- | |||
高苏雅勒 | -- |
变更前:无
变更后:高苏雅勒,执行董事兼经理,选举,是;郭全兴,监事,选举, ;
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
更多 >