经营范围: 投资咨询服务;投资管理服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务;贸易咨询服务;企业形象策划服务;商品信息咨询服务;办公服务;商业特许经营;商品批发贸易(许可审批类商品除外);贸易代理;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务);
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
袁韬 | -- | |||
贺晴 | -- |
变更前:无
变更后:王军,王安庆
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >