经营范围: 五金零售;体育用品及器材零售;日用家电设备零售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);涂料零售;广告业;大型活动组织策划服务;
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
谭平 | -- | |||
广东中体体育发展有限公司 | -- |
变更前:无
变更后:傅海英,监事,选举, ;谭平,执行董事兼经理,选举,是;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-27
更多 >