经营范围: 风险投资;投资咨询服务;企业自有资金投资;投资管理服务;代办机动车车管业务;房地产咨询服务;企业管理咨询服务;
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
郑煜爽 | -- | |||
杨胜贺 | -- |
变更前:无
变更后:2013-11-26 至 2016-12-09
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:奥田AOTIN官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-17
来源:奥田AOTIN官网 2019-08-21
来源:今顶Kind官网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >