经营范围: 机器人的技术研究、技术开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;水处理设备的研究、开发;节能技术推广服务;机械技术推广服务;电子设备回收技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;技术进出口;机电设备安装工程专业承包;送变电工程专业承包;材料科学研究、技术开发;软件开发;货物进出口(专营专控商品除外);贸易代理;通用机械设备销售;电气机械设备销售;机械配件批发;五金产品批发;化学工程研究服务;能源技术研究、技术开发服务;
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
尹亚敏 | -- | |||
谢汝万 | -- |
变更前:无
变更后:广州市天河区棠德南路8号805
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-26
杨文倡-光明牌雪糕-上海益民食品一厂(集团)有限公司董事长介绍
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-29
更多 >