经营范围: 餐饮管理;贸易咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王东勇 | -- | |||
王秋冬 | -- |
变更前:无
变更后:2010-09-09 至
来源:大河网-新闻中心 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:北京大学新闻网 2019-08-29
来源:搜狐新闻 2019-08-28
来源:北京大学新闻网 2019-08-28
更多 >