经营范围: 经营保险代理业务(具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《经营保险代理业务许可证》为准);
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
吴杰雄 | -- | |||
黄允斌 | -- |
变更前:无
变更后:2008-07-14 至 2017-07-31
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:伊可新官网 2019-08-29
来源:华衣网-资讯 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:搜狐媒体平台 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >