经营范围: 酒类批发;预包装食品批发;预包装食品零售;
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
黄永祥 | -- | |||
张超 | -- | |||
徐智慧 | -- | |||
贺衡 | -- | |||
龙海彬 | -- |
变更前:无
变更后:广州市天河区宦溪北路21号2楼
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
何艾伦(Alan Hardy)-李宁全球创意中心(GIC)设计总监介绍
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >