经营范围: 投资咨询服务;市场营销策划服务;市场调研服务;商品信息咨询服务;企业管理咨询服务;投资管理服务;
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘继红 | -- |
变更前:无
变更后:2014-04-25 至 2015-5-5
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
郝建国-益源庆食醋-太原市宁化府益源庆醋业有限公司董事长介绍
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >