经营范围: 电力电子技术服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;文化艺术咨询服务;数据处理和存储服务;软件开发;多媒体设计服务;游戏软件设计制作;动漫及衍生产品设计服务;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王鹏 | -- | |||
刘军勇 | -- | |||
于鑫 | -- |
变更前:无
变更后:刘军勇,执行董事兼经理,选举,是;王鹏,监事,选举, ;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >