经营范围: 电子、通信与自动控制技术研究、开发;机械工程设计服务;安全系统监控服务;船舶通信服务;空中运输设备租赁服务;计算机技术开发、技术服务;大型活动组织策划服务;通信系统工程服务;电力工程设计服务;工业设计服务;电子产品批发;摄影服务;技术进出口;电子产品零售;机械技术开发服务;通信工程设计服务;电气机械设备销售;测绘服务;通用机械设备销售;模型设计服务;科技中介服务;电力电子技术服务;电子工程设计服务;工程技术咨询服务;电子产品设计服务;
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
肖廷芝 | -- | |||
柯宗泽 | -- | |||
高斯旋 | -- | |||
李宛隆 | -- | |||
肖廷芝 | -- |
变更前:无
变更后:2014-01-11 至 2016-03-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >