经营范围: 生物技术推广服务;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;化工产品批发(危险化学品除外);化工产品零售(危险化学品除外);
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
苏小青 | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 李善明; 组织机构: 蔡君辉 职务: 监事; 李善明 职务: 董事长; 王贤中 职务: 副董事长; 王贤中 职务: 经理; 夏丹红 职务: 董事;
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:全友家居官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:全友家居官网 2019-08-28
来源:华鹤官网 2019-08-29
来源:华鹤官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >