经营范围: 汽车租赁;汽车零配件批发;汽车零配件零售;计算机技术开发、技术服务;软件开发;
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
庄其环 | -- | |||
潘勇 | -- | |||
马俊宁 | -- | |||
林粤舟 | -- | |||
郑南雁 | -- |
变更前:无
变更后:2009-06-10 至 2016-03-31
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >