经营范围: 商品批发贸易(许可审批类商品除外);建材、装饰材料批发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
廖懿敏 | -- | |||
陈克剑 | -- | |||
梁耀明 | -- | |||
广州市浩迪国际货运代理有限公司 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 史祉伶* 执行董事, 2 史祉伶* 经理, 3 王健魁 监事
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-20
更多 >