经营范围: 广播电视传输设施安装工程服务;
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
卢君城 | -- | |||
何丽娟 | -- | |||
陈浩全 | -- | |||
单伟强 | -- | |||
车镜泉 | -- |
变更前:无
变更后:2012-05-09 至 2017-02-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >