经营范围: 电子产品检测;企业总部管理;酒店管理;餐饮管理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);社会法律咨询;法律文书代理;工商咨询服务;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;教育咨询服务;公共关系服务;策划创意服务;投资咨询服务;企业财务咨询服务;市场调研服务;营养健康咨询服务;商品信息咨询服务;市场营销策划服务;为留学人员提供创业、投资项目的信息咨询服务;社会福利事业信息咨询服务;招、投标咨询服务;商标代理等服务;版权服务;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务);信息技术咨询服务;生物技术咨询、交流服务;新材料技术开发服务;新材料技术咨询、交流服务;软件技术推广服务;环保技术咨询、交流服务;可再生能源领域技术咨询、技术服务;无人机系统技术服务;生物技术开发服务;节能技术开发服务;节能技术咨询、交流服务
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
赵辰 | -- | 165万元 | 165万元 | 50.00% |
郑家琪 | -- | 165万元 | 165万元 | 50.00% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-28
更多 >