经营范围: 商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);烟草制品零售;预包装食品零售;
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈巧琴 | -- | 0.000000万元 | 0.000000万元 | - |
陈武明 | -- | 0.000000万元 | 25.000000万元 | - |
陈武强 | -- | 0.000000万元 | 25.000000万元 | - |
变更前:无
变更后:陈巧琴,执行董事兼经理,选举,是;陈武明,监事,选举, ;
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
更多 >