经营范围: 投资管理服务;投资咨询服务;房屋租赁;
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘武 | -- | 48.000000万元 | - | |
郑少芬 | -- | 24.000000万元 | - | |
郑文彪 | -- | 8.000000万元 | - |
变更前:无
变更后:投资管理服务;投资咨询服务;房屋租赁;
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >