经营范围: 工商咨询服务;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;教育咨询服务;文化艺术咨询服务;公共关系服务;策划创意服务;投资咨询服务;企业财务咨询服务;市场调研服务;广告业;工商登记代理服务;
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
蒙文武 | -- | - | ||
祝高翔 | -- | - |
变更前:无
变更后:蒙文武,执行董事兼经理,选举,是;祝高翔,监事,, ;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >