经营范围: 生物工程、保健产品、电子产品的研究与开发。批发贸易。*
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李慧岑 | -- | |||
郭炼 | -- | |||
欧阳贵恒 | -- |
变更前:无
变更后:戴俊杰,监事,选举, ;何广雄,执行董事兼经理,选举,是;
来源:腾讯网-数码频道 2019-08-29
来源:新浪财经 2019-08-25
来源:网易汽车频道 2019-08-27
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:CNPP/买购网 2019-08-15
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >