经营范围: 商品零售贸易(许可审批类商品除外);环保技术推广服务;环保技术开发服务;环保技术转让服务;工程环保设施施工;室内环境检测;环保设备批发;能源技术咨询服务;节能技术推广服务;计算机技术开发、技术服务;信息技术咨询服务;网络技术的研究、开发;软件开发;软件服务;科技信息咨询服务;会议及展览服务;仪器仪表批发;投资咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
谢碧棠 | -- | |||
廖金 | -- | |||
郭伟玲 | -- | |||
周锦红 | -- | |||
徐科飞 | -- |
变更前:无
变更后:徐科飞,监事,选举, ;杨佳琳,执行董事,选举,是;张红霖,经理,选举, ;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >