经营范围: 散装食品批发;预包装食品批发;投资咨询服务;营养健康咨询服务;市场营销策划服务;贸易代理;大型活动组织策划服务;广告业;投资管理服务;创业投资咨询业务;会议及展览服务;职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目);
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
洪俊升 | -- | |||
刘雪松 | -- |
变更前:无
变更后:刘溪
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >