经营范围: 企业管理咨询服务;企业形象策划服务;会议及展览服务;教育咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
方恒 | -- | |||
廖强 | -- | |||
王振明 | -- |
变更前:无
变更后:2012-10-24 至 2017-10-08
来源:宁波政府网 2019-08-29
来源:凤凰资讯 2019-08-28
来源:中国广播网-河南分 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:中国家电网-厨房电 2019-08-29
来源:方太Fotile官 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-25
更多 >