经营范围: 投资管理服务;投资咨询服务;企业财务咨询服务;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;广告业;企业管理咨询服务;
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
黎小梅 | -- | |||
黄万清 | -- |
变更前:无
变更后:2013-11-26 至
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-25
更多 >