经营范围: 广告设计、代理、发布。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
吴春容 | -- |
变更前:无
变更后:吴春容,执行董事兼经理,选举,是;李杨,监事,选举, ;
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:板川SAKACO官 2019-08-26
来源:板川SAKACO官 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-18
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >