经营范围: 电器辅件、配电或控制设备的零件制造;工业自动控制系统装置制造;烘炉、熔炉及电炉制造;机械配件批发;机械配件零售;
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
胡安宇 | -- | |||
李平强 | -- |
变更前:无
变更后:2006-08-14 至 2017-01-08
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >