经营范围: 企业自有资金投资;企业管理咨询服务;
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
林富兴 | -- | |||
肖楚意 | -- | |||
肖杰雄 | -- | |||
施小明 | -- | |||
张巍 | -- |
变更前:无
变更后:2014-05-16 至 2034-05-16
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:爱依瑞斯ARIS官 2019-08-27
来源:恒源祥官网 2019-08-25
来源:帅丰官网 2019-08-21
来源:爱依瑞斯ARIS官 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:爱依瑞斯ARIS官 2019-08-29
更多 >