经营范围: 电脑图文设计;美术设计及制作;打印、复印服务;办公设备出租;计算机软件、网络开发;企业文化宣传推广;批发、零售:计算机及配件、办公用品。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
薛朝阳 | -- | 32.000000万元 | 32.000000万元 | 64% |
韩震 | -- | 10.000000万元 | 10.000000万元 | 20% |
徐萌 | -- | 8.000000万元 | 8.000000万元 | 16% |
变更前:无
变更后:韩震,经理,选举, ;徐萌,监事,选举, ;韩震,,, ;薛朝阳,执行董事,选举,是;
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
何艾伦(Alan Hardy)-李宁全球创意中心(GIC)设计总监介绍
来源: 2019-08-26
更多 >