经营范围: 设计、制作、代理、发布各类广告;市场调研;商品信息咨询;批发和零售贸易(国家专营专控项目除外)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
吴秋亮 | -- | |||
冯春玲 | -- |
变更前:无
变更后:冯春玲,监事,选举, ;吴秋亮,执行董事兼经理,选举,是;
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
更多 >