经营范围: 网络技术的研究、开发;计算机网络系统工程服务;信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;软件开发;软件服务;软件批发;软件零售;计算机零售;通信设备零售;
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈世斌 | -- | |||
柏海峰 | -- | |||
何力骏 | -- | |||
王雁峰 | -- | |||
王雁峰 | -- |
变更前:无
变更后:陈世斌,监事,选举, ;王雁峰,执行董事兼经理,选举,是;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-27
冯丽芳-杨协成豆奶-杨协成(广州)食品饮料有限公司董事长访谈
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >