经营范围: 为餐饮企业提供管理服务(不含自营饮食业);企业形象策划、企业管理信息咨询;食品加工的技术研究、技术咨询、技术转让;批发贸易(不含危险化学品)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
谢永灿 | -- | |||
谢建民 | -- |
变更前:无
变更后:2009-11-03 至 2013-10-15
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >