经营范围: 房地产开发。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈迪锋 | -- | |||
胡记全 | -- | |||
胡建钟 | -- | |||
赖力民 | -- |
变更前:无
变更后:2007-09-13 至
来源:快乐驿站官网 2019-08-28
来源:圣奥SUNON官网 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:和讯房产 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >