经营范围: 文化交流活动策划;公共关系服务;体育赛事组织策划;设计、制作、发布、代理各类广告。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈正丹 | -- | |||
司徒敏锐 | -- |
变更前:无
变更后:2011-07-28 至 2014-09-23
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
夏德帆(Stefan Sommer)-帝斯曼(中国)有限公司总裁介绍
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
更多 >