经营范围: 文艺创作服务;会议及展览服务;公司礼仪服务;市场营销策划服务;舞台灯光、音响设备安装服务;文化艺术咨询服务;摄影服务;策划创意服务;大型活动组织策划服务;企业形象策划服务;广告业;商品批发贸易(许可审批类商品除外);
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
何骥平 | -- | - | ||
汪爱武 | -- | - | ||
余矿生 | -- | - | ||
孔建 | -- | - | ||
邓在元 | -- | - |
变更前:无
变更后:邓在元,监事,选举, ;王勇,执行董事兼经理,聘用,是;
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:腾讯亚太家居 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >