经营范围: 房地产开发经营;物业服务;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
韦政 | -- | |||
张伟 | -- | |||
汪海燕 | -- | |||
曹加刚 | -- | |||
殷华兵 | -- |
变更前:无
变更后:殷华兵,曹加刚,汪海燕
来源:网络媒体 2019-08-18
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:腾讯网-数码频道 2019-08-24
来源:艾肯家电网 2019-08-27
更多 >