经营范围: 树木种植。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
唐宗麟 | -- | |||
王卿 | -- | |||
李明峻 | -- | |||
蒋海林 | -- | |||
王安琪 | -- |
变更前:无
变更后:许伟鑫
来源:制冷快报 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:飞鹤官网 2019-08-27
来源:三环官网 2019-08-26
来源:固力GULI官网 2019-08-26
来源:CNPP/买购网 2019-08-26
来源:金点原子官网 2019-08-26
来源:网上轻纺城网 2019-08-29
更多 >