经营范围: 城镇煤气、燃气、批发、零售(以上项目国家有专项规定的凭许可证经营)*
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
何建平 | -- | 450.0万元 | 450.0万元 | 90% |
吴秀英 | -- | 50.0万元 | 50.0万元 | 10% |
变更前:无
变更后:余秉立(董事);卢爱华(监事);柳学兵(监事);程勇(董事长/总经理);周建春(监事会主席);何子平(董事);
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:OUR奥华官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:金帝Kinde官网 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:OUR奥华官网 2019-08-22
来源:OUR奥华官网 2019-08-29
更多 >